GILI GASOL FRANCISCO
Informe ejecutivo de GILI GASOL FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE GILI GASOL FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDITERRANEAN WINES&OLIVEOILS SL | Apoderado Solidario | 04/09/2017 | |
PUIGJANER RESIDENCIAL SL | REPR.143 RRM | 18/01/2017 | |
OBRES I DISSENY RECASA SL | Administrador Solidario | 30/12/2014 |
VINCULACIONES DE GILI GASOL FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GILI GASOL FRANCISCO
Empresa: RESIDENCIAL SIRAPARK SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Gili Gasol Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32513 , F 122, S 8, H B 169450, I/A 17 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-169-08
Empresa: ARGELINES PARK SL
Liquidador
- Gili Gasol Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32415 , F 173, S 8, H B 210459, I/A 6 (03/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-175-08
Empresa: ARGELINES PARK SL
Administrador
Liquidador
- Gili Gasol Francisco
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32415 , F 173, S 8, H B 210459, I/A 6 (03/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-175-08
Empresa: RESIDENCIAL TORRENT DE L'ESCUDER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36860 , F 132, S 8, H B 215648, I/A 9 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-08
Empresa: JARDINS SIGLO 21 SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Gili Gasol Francisco
- Gili Gasol Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38006 , F 114, S 8, H B 40918, I/A 13 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-08
Empresa: SOTLLO RESIDENCIAL SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Gili Gasol Francisco
- Gili Gasol Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33254 , F 125, S 8, H B 192133, I/A 10 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-08
Empresa: MEDITERRANEAN WINES&OLIVEOILS SL
Apoderado Solidario
- Gili Gasol Francisco
- Padro Guinovart Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3030 , F 85, S 8, H T 51761, I/A 2 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-174-43
Empresa: PUIGJANER RESIDENCIAL SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Gili Gasol Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34384 , F 24, S 8, H B 198329, I/A 12 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-08
Empresa: PUIGJANER RESIDENCIAL SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Francisco Gili Gasol
- Gili Gasol Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34384 , F 24, S 8, H B 198329, I/A 12 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-08
Empresa: OBRES I DISSENY RECASA SL
Administrador Solidario
- Gili Fort Oriol
- Gili Gasol Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44606 , F 106, S 8, H B 460982, I/A 1 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-08
VER MAS ACTOS
Información de GILI GASOL FRANCISCO
Mostramos los datos de GILI GASOL FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GILI GASOL FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos