GILDO TREMONTI
Informe ejecutivo de GILDO TREMONTI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GILDO TREMONTI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUNDEK BEACH BAR SL | Liquidador | 20/10/2022 | |
DICK WAFFLE SL | Administrador Unico | 18/06/2021 | |
RAMBLA 103 SL | Administrador Unico | 09/08/2013 |
VINCULACIONES DE GILDO TREMONTI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GILDO TREMONTI
Empresa: DAG FOOD SL
Liquidador
- Gildo Tremonti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38222 , F 58, S 8, H B 323506, I/A 2 (17/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-08
Empresa: DAG FOOD SL
Administrador Unico
- Gildo Tremonti
Liquidador
- Gildo Tremonti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38222 , F 58, S 8, H B 323506, I/A 2 (17/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-08
Empresa: SUNDEK BEACH BAR SL
Liquidador
- Gildo Tremonti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46763 , F 204, S 8, H B 530108, I/A 2 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-08
Empresa: SUNDEK BEACH BAR SL
Administrador Solidario
- Alessandro Sgavazzi
- Carlo Aldo Gabba
- Gildo Tremonti
- Massimiliano Rossati
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46763 , F 204, S 8, H B 530108, I/A 2 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-08
Empresa: DICK WAFFLE SL
Administrador Unico
- Gildo Tremonti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47877 , F 156, S 8, H B 565126, I/A 1 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-08
Empresa: SUNDEK BEACH BAR SL
Administrador Solidario
- Alessandro Sgavazzi
- Carlo Aldo Gabba
- Gildo Tremonti
- Massimiliano Rossati
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46763 , F 203, S 8, H B 530108, I/A 1 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-08
Empresa: RAMBLA 103 SL
Administrador Unico
- Gildo Tremonti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43897 , F 156, S 8, H B 441296, I/A 1 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-08
Información de GILDO TREMONTI
Mostramos los datos de GILDO TREMONTI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GILDO TREMONTI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos