GIL ZARZANA JUAN LUIS
Informe ejecutivo de GIL ZARZANA JUAN LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIL ZARZANA JUAN LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLDSHERRY 1947 SL | Administrador Unico | 08/09/2020 |
VINCULACIONES DE GIL ZARZANA JUAN LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL ZARZANA JUAN LUIS
Empresa: OLDSHERRY 1947 SL
Administrador Unico
- Gil Zarzana Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2361 , F 194, S 8, H CA 57011, I/A 1 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-11
Empresa: SHERRYDOG SL
Administrador Mancomunado
- Gil Zarzana Juan Luis
- Ruiz Prieto Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2178 , F 42, S 8, H CA 48915, I/A 5 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-11
Empresa: SHERRYDOG SL
Administrador Mancomunado
- Gil Zarzana Juan Luis
- Ruiz Prieto Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2178 , F 41, S 8, H CA 48915, I/A 4 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-11
Empresa: SHERRYDOG SL
Administrador Unico
- Gil Zarzana Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2178 , F 41, S 8, H CA 48915, I/A 4 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-11
Empresa: SHERRYDOG SL
Administrador Unico
- Gil Zarzana Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2178 , F 41, S 8, H CA 48915, I/A 3 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-11
Información de GIL ZARZANA JUAN LUIS
Mostramos los datos de GIL ZARZANA JUAN LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL ZARZANA JUAN LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos