GIL VIZCARRA BEATRIZ
Informe ejecutivo de GIL VIZCARRA BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GIL VIZCARRA BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCIONES OSTAGIL SL | Apoderado Solidario | 15/01/2021 |
VINCULACIONES DE GIL VIZCARRA BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL VIZCARRA BEATRIZ
Empresa: NABELE SL
Apoderado Solidario
- Gil Vizcarra Alvaro
- Gil Vizcarra Beatriz
Apoderado
- Gil Vizcarra Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3155 , F 130, S 8, H Z 37170, I/A 20 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-50
Empresa: BUGSA LOGISTICA SL
Apoderado Solidario
- Gil Vizcarra Alvaro
- Gil Vizcarra Beatriz
Apoderado
- Gil Vizcarra Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3914 , F 132, S 8, H Z 53412, I/A 10 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-50
Empresa: DISTRIBUCIONES OSTAGIL SL
Apoderado Solidario
- Gil Vizcarra Beatriz
- Ostale Yurss Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4496 , F 85, S 8, H Z 67834, I/A 2 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-50
Empresa: BUGSA LOGISTICA SL
Apoderado
- Gil Vizcarra Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3914 , F 130, S 8, H Z 53412, I/A 5 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-50
Empresa: NABELE SL
Apoderado
- Gil Vizcarra Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3155 , F 128, S 8, H Z 37170, I/A 14 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-50
Empresa: NABELE SL
Administrador Unico
- Gil Vizcarra Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3155 , F 128, S 8, H Z 37170, I/A 13 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-50
Empresa: BUGSA LOGISTICA SL
Administrador Unico
- Gil Vizcarra Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3914 , F 130, S 8, H Z 53412, I/A 4 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-50
Información de GIL VIZCARRA BEATRIZ
Mostramos los datos de GIL VIZCARRA BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL VIZCARRA BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos