GIL VEGA RAFAEL
Informe ejecutivo de GIL VEGA RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE GIL VEGA RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL VEGA RAFAEL
Empresa: GILMOSUR SL
Administrador Unico
- Gil Vega Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE146147, I/A 1 (27/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-193-41
Empresa: XTRA MENAJE SL
Administrador Unico
- Gil Vega Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7127 , F 93, S 8, H SE132193, I/A 2 (20/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-41
Empresa: XTRA MENAJE SL
Administrador Unico
- Gil Vega Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7127 , F 92, S 8, H SE132193, I/A 1 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-216-41
Empresa: XTRA MENAJE SL
Socio Único
- Gil Vega Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7127 , F 92, S 8, H SE132193, I/A 1 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-216-41
Información de GIL VEGA RAFAEL
Mostramos los datos de GIL VEGA RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL VEGA RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos