GIL TORIBIO JUAN PABLO
Informe ejecutivo de GIL TORIBIO JUAN PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIL TORIBIO JUAN PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JP LUXURY DESIGN SL | Administrador Solidario | 01/03/2016 | |
SAYMYR INGENIERIA SL | Administrador Unico | 26/11/2012 |
VINCULACIONES DE GIL TORIBIO JUAN PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL TORIBIO JUAN PABLO
Empresa: GOUPHAR INEST SL
Administrador Unico
- Gil Toribio Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39458 , F 201, S 8, H M 700583, I/A 2 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-180-28
Empresa: GOUPHAR INEST SL
Administrador Unico
- Gil Toribio Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39458 , F 200, S 8, H M 700583, I/A 1 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-28
Empresa: JP LUXURY DESIGN SL
Administrador Solidario
- Gil Toribio Juan Pablo
- Sanchez Castillo Jose Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33836 , F 168, S 8, H M 608949, I/A 1 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-28
Empresa: SAYMYR INGENIERIA SL
Administrador Unico
- Gil Toribio Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23985 , F 132, S 8, H M 430735, I/A 3 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-28
Información de GIL TORIBIO JUAN PABLO
Mostramos los datos de GIL TORIBIO JUAN PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL TORIBIO JUAN PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos