GIL STAUFFER RIOS MARIA BEGOÑA
Informe ejecutivo de GIL STAUFFER RIOS MARIA BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GIL STAUFFER RIOS MARIA BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUGI SA | Consejero Delegado Solidario | 11/01/2017 | |
PUGI SA | Secretario | 17/12/2012 | |
PUGI SA | Consejero Delegado | 17/12/2012 | |
PUGI SA | Consejero | 17/12/2012 |
VINCULACIONES DE GIL STAUFFER RIOS MARIA BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL STAUFFER RIOS MARIA BEGOÑA
Empresa: PUGI SA
Consejero Delegado Solidario
- Gil Stauffer Rios Maria Begoña
Consejero
- Gil Stauffer Rios Maria Begoña
- Puyol Gil Beatriz
- Puyol Gil Javier
- Puyol Gil Laura
Presidente
Secretario
- Gil Stauffer Rios Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1782 , F 150, S 8, H M 32210, I/A 10 (05/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-28
Empresa: PUGI SA
Consejero Delegado Solidario
- Gil Stauffer Rios Maria Begoña
Consejero
- Gil Stauffer Rios Maria Begoña
- Puyol Gil Beatriz
- Puyol Gil Javier
- Puyol Gil Laura
Secretario
- Gil Stauffer Rios Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1782 , F 150, S 8, H M 32210, I/A 9 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-28
Empresa: PUGI SA
Consejero
- Gil Stauffer Rios Maria Begoña
- Puyol Angulo Armando
- Puyol Gil Beatriz
- Puyol Gil Javier
- Puyol Gil Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1782 , F 149, S 8, H M 32210, I/A 8 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-28
Empresa: PUGI SA
Consejero Delegado
- Gil Stauffer Rios Maria Begoña
Presidente
Secretario
- Gil Stauffer Rios Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1782 , F 149, S 8, H M 32210, I/A 8 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-28
Información de GIL STAUFFER RIOS MARIA BEGOÑA
Mostramos los datos de GIL STAUFFER RIOS MARIA BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL STAUFFER RIOS MARIA BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos