GIL SORIA MARIA CRISTINA
Informe ejecutivo de GIL SORIA MARIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GIL SORIA MARIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER INVESTMENT SA | Apoderado | 24/05/2024 | |
BANKINTER CONSUMER FINANCE E.F.C. SA | Apoderado | 21/05/2024 | |
BANKINTER INVESTMENT SGEIC SA | Apoderado | 12/03/2024 | |
BANKINTER GLOBAL SERVICES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/02/2024 | |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA | Apoderado | 27/01/2024 | |
BANKINTER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/01/2024 | |
BANKINTER CONSULTORIA ASESORAMIENTO Y ATENCION TELEFONICA SA | Apoderado | 04/01/2024 |
VINCULACIONES DE GIL SORIA MARIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL SORIA MARIA CRISTINA
Empresa: BANKINTER INVESTMENT SA
Apoderado
- Gil Soria Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 761583, I/A 14 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-28
Empresa: BANKINTER CONSUMER FINANCE E.F.C. SA
Apoderado
- Gil Soria Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 259543, I/A 156 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: BANKINTER INVESTMENT SGEIC SA
Apoderado
- Gil Soria Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44307 , F 30, S 8, H M 781025, I/A 11 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
Empresa: BANKINTER GLOBAL SERVICES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gil Soria Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43712 , F 102, S 8, H M 502120, I/A 164 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-28
Apoderado
- Gil Soria Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40446 , F 138, S 8, H M 64432, I/A 192 (27/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-28
Empresa: BANKINTER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gil Soria Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45249 , F 54, S 8, H M 7766, I/A 9603 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Apoderado
- Gil Soria Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15599 , F 218, S 8, H M 64434, I/A 114 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-28
Información de GIL SORIA MARIA CRISTINA
Mostramos los datos de GIL SORIA MARIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL SORIA MARIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos