GIL SEVILLANO JORGE
Informe ejecutivo de GIL SEVILLANO JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GIL SEVILLANO JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IDC RESEARCH ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/11/2022 | |
IDC RESEARCH ESPAÑA SL | Apoderado | 16/08/2022 | |
IDC RESEARCH ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/04/2017 | |
ARZUS BUSINESS DEVELOPMENT SL | Administrador Unico | 02/09/2013 |
VINCULACIONES DE GIL SEVILLANO JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL SEVILLANO JORGE
Empresa: IDC RESEARCH ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gil Sevillano Jorge
- Gill Diana Sonali Samantha
- Larsen Jan
- Torrejon De Diego Laura
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 39, S 8, H M 251137, I/A 17 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
Empresa: IDC RESEARCH ESPAÑA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 38, S 8, H M 251137, I/A 16 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-28
Empresa: IDC RESEARCH ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Gil Sevillano Jorge
Apoderado
- Gil Sevillano Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 38, S 8, H M 251137, I/A 16 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-28
Empresa: GOUTUDU SL
Administrador Unico
- Gil Sevillano Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28350 , F 102, S 8, H M 510594, I/A 4 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-28
Empresa: IDC RESEARCH ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Gil Sevillano Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 38, S 8, H M 251137, I/A 14 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-28
Empresa: IDC RESEARCH ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gil Sevillano Jorge
Apoderado Solidario
- Gil Sevillano Jorge
Apoderado
- Gil Sevillano Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 36, S 8, H M 251137, I/A 12 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-74-28
Empresa: ARZUS BUSINESS DEVELOPMENT SL
Administrador Unico
- Gil Sevillano Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29910 , F 22, S 8, H M 538292, I/A 2 (02/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-28
Empresa: GOUTUDU SL
Administrador Unico
- Gil Sevillano Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28350 , F 102, S 8, H M 510594, I/A 2 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-28
Empresa: THE CLOUD SOC SL
Administrador Unico
Representante
- Gil Sevillano Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29179 , F 147, S 8, H M 525320, I/A 2 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-28
Empresa: THE CLOUD SOC SL
Administrador Unico
Representante
- Gil Sevillano Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29179 , F 144, S 8, H M 525320, I/A 1 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-28
Información de GIL SEVILLANO JORGE
Mostramos los datos de GIL SEVILLANO JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL SEVILLANO JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos