GIL SANABRIA ALMUDENA
Informe ejecutivo de GIL SANABRIA ALMUDENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIL SANABRIA ALMUDENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NATURSALUD SUR SL | Administrador Unico | 08/03/2011 |
VINCULACIONES DE GIL SANABRIA ALMUDENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL SANABRIA ALMUDENA
Empresa: BLUE LOGIC OPERADORES LOGISTICOS SL
Administrador Unico
- Gil Sanabria Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33013 , F 94, S 8, H M 594284, I/A 4 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-28
Empresa: BLUE LOGIC OPERADORES LOGISTICOS SL
Administrador Unico
- Gil Sanabria Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33013 , F 91, S 8, H M 594284, I/A 1 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-28
Empresa: NATURSALUD SUR SL
Administrador Unico
- Gil Sanabria Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28459 , F 137, S 8, H M 512422, I/A 1 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-28
Información de GIL SANABRIA ALMUDENA
Mostramos los datos de GIL SANABRIA ALMUDENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL SANABRIA ALMUDENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos