GIL PRIETO GUILLERMO
Informe ejecutivo de GIL PRIETO GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIL PRIETO GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS DE TABLEROS DE VALGA SA | Administrador Unico | 23/12/2014 |
VINCULACIONES DE GIL PRIETO GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL PRIETO GUILLERMO
Empresa: INDUSTRIAS DE TABLEROS DE VALGA SA
Administrador Unico
- Gil Prieto Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1196, L 1196, F 21, S 8, H PO 6526, I/A 11 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-36
Empresa: INDUSTRIAS DE TABLEROS DE VALGA SA
Administrador Unico
- Gil Prieto Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1196, L 1196, F 21, S 8, H PO 6526, I/A 10 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-3-36
Empresa: INDUSTRIAS DE TABLEROS DE VALGA SA
Administrador Solidario
- Gil Prieto Guillermo
- Gil Prieto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1196, L 1196, F 21, S 8, H PO 6526, I/A 10 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-3-36
Empresa: INDUSTRIAS DE TABLEROS DE VALGA SA
Administrador Solidario
- Gil Prieto Guillermo
- Gil Prieto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1196, L 1196, F 21, S 8, H PO 6526, I/A 9 (24/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-36
Empresa: PROMOTORA DEL TEA SL
Consejero Delegado Solidario
- Gil Prieto Guillermo
- Gil Prieto Manuel
- Gil Rodriguez Guillermo
Consejero
- Gil Prieto Guillermo
- Gil Prieto Manuel
- Gil Rodriguez Guillermo
Presidente
Secretario
- Gil Prieto Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547, L 547, F 53, S 8, H PO 5696, I/A 3 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-36
Información de GIL PRIETO GUILLERMO
Mostramos los datos de GIL PRIETO GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL PRIETO GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos