GIL PEREZ ROSA MARIA
Informe ejecutivo de GIL PEREZ ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GIL PEREZ ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDICONSULTORES ETL GLOBAL SL | Apoderado Solidario | 25/04/2019 | |
AUDICONSULTORES ETL GLOBAL SL | Apoderado Solidario | 16/12/2014 | |
AUDICONSULTORES ETL GLOBAL SL | Apoderado Solidario | 11/11/2013 | |
AUDICONSULTORES ETL GLOBAL SL | Apoderado | 16/01/2012 | |
ESCENAS BARCELONA SL | Apoderado | 31/03/2010 |
VINCULACIONES DE GIL PEREZ ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL PEREZ ROSA MARIA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40948 , F 225, S 8, H B 95049, I/A 22 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-08
Apoderado Solidario
- Alijarde Gonzalez Manuel
- Casanovas Rodriguez Oscar
- Gil Perez Rosa Maria
- Gordo Liseda Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40948 , F 224, S 8, H B 95049, I/A 20 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-08
Apoderado Solidario
- Alijarde Gonzalez Manuel
- Casanovas Rodriguez Oscar
- Gil Perez Rosa Maria
- Gordo Liseda Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40948 , F 222, S 8, H B 95049, I/A 17 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-08
Apoderado
- Alijarde Gonzalez Manuel
- Casanovas Rodriguez Oscar
- Gil Perez Rosa Maria
- Gordo Liseda Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40948 , F 222, S 8, H B 95049, I/A 16 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-08
Empresa: THINKING BIG BUSINESS SL
Administrador Solidario
- Gil Perez Rosa Maria
- Puyuelo Casasnovas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39518 , F 49, S 8, H B 348728, I/A 2 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-08
Empresa: ESCENAS BARCELONA SL
Apoderado
- Alijarde Gonzalez Manuel
- Casanovas Rodriguez Oscar
- Gil Perez Rosa Maria
- Hernandez Rabanal Llorenc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31355 , F 6, S 8, H B 193568, I/A 5 (31/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-08
Empresa: PROPE DIEM SL
Administrador Unico
- Gil Perez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36245 , F 165, S 8, H B 282167, I/A 5 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-08
Empresa: PANEL DE NEGOCIOS ACTIVOS SL
Administrador Solidario
- Gil Perez Rosa Maria
- Puyuelo Casasnovas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39521 , F 216, S 8, H B 348918, I/A 2 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-33-08
Información de GIL PEREZ ROSA MARIA
Mostramos los datos de GIL PEREZ ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL PEREZ ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos