GIL PEÑA ANA PAZ
Informe ejecutivo de GIL PEÑA ANA PAZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIL PEÑA ANA PAZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LASBA CONSULTING SL | Secretario | 23/04/2014 | |
LASBA CONSULTING SL | Consejero | 23/04/2014 |
VINCULACIONES DE GIL PEÑA ANA PAZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL PEÑA ANA PAZ
Empresa: LASBA INTERNACIONAL SL
Consejero
- Gil Peña Ana Paz
- Gil Peña Mireia
Secretario
- Gil Peña Ana Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30371 , F 114, S 8, H M 546599, I/A 2 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-28
Empresa: LASBA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gil Peña Ana Paz
- Gil Peña Mireia
- Gil Pujol Arcadio
- Gil Pujol Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3921 , F 9, S 8, H M 65703, I/A 10 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-28
Empresa: LASBA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gil Peña Ana Paz
- Gil Peña Mireia
- Gil Pujol Arcadio
- Gil Pujol Javier
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3921 , F 8, S 8, H M 65703, I/A 8 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-28
Información de GIL PEÑA ANA PAZ
Mostramos los datos de GIL PEÑA ANA PAZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL PEÑA ANA PAZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos