GIL MORENO MARIA EMILIA
Informe ejecutivo de GIL MORENO MARIA EMILIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GIL MORENO MARIA EMILIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA SA | Apoderado Solidario | 22/05/2015 | 10/10/2018 |
LIBERBANK SA | Apoderado | 09/03/2016 | 08/02/2018 |
VINCULACIONES DE GIL MORENO MARIA EMILIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL MORENO MARIA EMILIA
Empresa: LIBERBANK SA
Apoderado Solidario
- Barroso De La Fuente Ernesto Bruno
- Bilbao Del Val Gorka
- Campos Cuenca Prudencio
- Carretero Sepulveda Jose
- Cruz Gradillas Antonio De La
- Escorial Jimenez Isabel Coral
- Ferreira Mora Jesus Felix
- Gallego Garcia Maria Del Pilar
- Gamez Escabia Natividad
- Garcia De La Trenad Sanchez Teresa
- Garcia De Tapia Jeremias
- Gaspar Arenas Teresa Isabel
- Gonzalez Matias Fulgencia
- Herrador Sanchez Pedro
- Iglesias Gutierrez Mª Del Carmen
- Indias Melendez Modesta
- Llano Hurtado Rosa Isabel
- Marchena Zambrano Antonio
- Martin Arce Angeles
- Mendo Rodriguez Cristina
- Mestre Moreiro Jose Luis
- Moreno Rodriguez Jaime
- Ocejo Viñals Rolando
- Ordieres Rojo Julio
- Peña Gonzalez Santiago
- Porres Salvador Maria Dolores
- Prieto Alvarez Lucia
- Serrano Espuche Pedro Santos
- Suarez Llorente Baltasar
- Suarez Llorente Baltasar
- Torre Gomez Jose Maria
- Torres Augustin Juan Antonio
- Villota Martinez Gonzalo
Apoderado
- Albala Alvarez Carmen-maria
- Ballester Calvo Marc
- Bermejo Del Valle Daniel
- Catala Laguarda Vicente
- Cisneros Arce Cesar Luis
- Cubelos Garcia Lara
- Cuenca Muñoz Judith
- De La Roza Casielles Juan Jose
- Fernandez Giraldo Maria Inmacula
- Fernandez Miranda Alonso Candela
- Flores Pozo David
- Gil Moreno Maria Emilia
- Gomez Garcia Gonzalo
- Goya Vargas Isabel
- Marchena Zambrano Antonio
- Marinas Fernandez Jose Manuel
- Martinez Cortes Maria Esther
- Martinez Morales Antonio
- Matabacas Cochs Carlos
- Mestre Moreiro Jose Luis
- Ramos Lopez Diana
- Recio Rodriguez Juan Julian
- Rodriguez Angel Miriam
- Rodriguez Castañedo Francisco Javier
- Suarez Garcia Luis Joaquin
- Suarez Llorente Baltasar
- Suarez Llorente Baltasar
- Suarez Llorente Baltasar
- Suarez Llorente Baltasar
- Suarez Llorente Baltasar
- Torres Augustin Juan Antonio
- Visier Gonzalo Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35657 , F 70, S 8, H M 520137, I/A 391 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-28
Empresa: LIBERBANK SA
Apoderado
- Cisneros Arce Cesar Luis
- Garcia Bejerano Yolanda
- Garcia Bermudez Maria Soledad
- Gil Moreno Maria Emilia
- Gil Rancho Sonia Lucila
- Lopez Paiva Diana
- Martinez Cortes Maria Esther
- Mendez Cuevas Marcos
- Moral Velasco Francisco
- Moya Moreno Luis Vicente
- Perez Jimenez Marta
- Pita Lozano Antonio
- Requena Fernandez Rafael
- Romero Martinez Maria Dolores
- Rubio Menendez Marta
- Samaniego Gonzalez Maria Teresa
- Torre Martin David
- Visier Gonzalo Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33808 , F 182, S 8, H M 520137, I/A 233 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-28
Empresa: BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA SA
Apoderado Solidario
- Amo Gonzalez Eduardo
- Aparici España Francisco Javier
- Corregidor Gonzalez Maria Rocio
- Fajardo Diaz Adolfo
- Fernandez Garro Maria Estela
- Fernandez Hurtado Araceli
- Garcia Bejerano Yolanda
- Garcia Hernandez Monica
- Gil Moreno Maria Emilia
- Isabel Rodriguez Marta
- Martin De Santa Olalla Sanchez Maria
- Moya Ruescas Maria Jose
- Nueda Castellanos Valentin
- Perez Jimenez Marta
- Perez Lumbreras Jose Miguel
- Ramon Salas Maria Pilar
- Rodriguez Lopez Diego
- Rojas Alonso Maria Del Sagrario
- Sanchez Esteban Infantes Maria Aranzazu
- Sosa Sanchez Crespo Alvaro
- Tort Gomez Olga
- Visier Gonzalo Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 641 , F 198, S 8, H CU 8714, I/A 124 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-16
Información de GIL MORENO MARIA EMILIA
Mostramos los datos de GIL MORENO MARIA EMILIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL MORENO MARIA EMILIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos