GIL MIRANDA ANTONIO
Informe ejecutivo de GIL MIRANDA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GIL MIRANDA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CROISSANT SHOW SA | Administrador Unico | 05/01/2023 | 22/03/2024 |
CROISSANT SHOW SA | Liquidador | 22/03/2024 | 22/03/2024 |
CROISSANT SHOW SA | Administrador Unico | 16/08/2016 | 17/11/2022 |
GILPAN SL | Administrador | 21/01/2021 | |
CROISSANT SHOW SA | Administrador Unico | 25/11/2011 | 16/08/2016 |
VINCULACIONES DE GIL MIRANDA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL MIRANDA ANTONIO
Empresa: CROISSANT SHOW SA
Liquidador
- Gil Miranda Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33294 , F 24, S 8, H B 42638, I/A 16 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-08
Empresa: CROISSANT SHOW SA
Administrador Unico
- Gil Miranda Antonio
Liquidador
- Gil Miranda Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33294 , F 24, S 8, H B 42638, I/A 16 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-08
Empresa: CROISSANT SHOW SA
Administrador Unico
- Gil Miranda Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33294 , F 23, S 8, H B 42638, I/A 15 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-08
Empresa: CROISSANT SHOW SA
Administrador Unico
- Gil Miranda Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33294 , F 23, S 8, H B 42638, I/A 14 N (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-08
Empresa: GILPAN SL
Administrador
- Gil Miranda Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21122 , F 148, S 8, H B 17192, I/A 10 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-08
Empresa: CROISSANT SHOW SA
Administrador Unico
- Gil Miranda Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33294 , F 23, S 8, H B 42638, I/A 14 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-08
Empresa: CROISSANT SHOW SA
Administrador Unico
- Gil Miranda Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33294 , F 23, S 8, H B 42638, I/A 13 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-08
Información de GIL MIRANDA ANTONIO
Mostramos los datos de GIL MIRANDA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL MIRANDA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos