GIL MARIN PASCUAL
Informe ejecutivo de GIL MARIN PASCUAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GIL MARIN PASCUAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RISE-PRIVILEGE SL | Administrador Unico | 28/01/2013 |
VINCULACIONES DE GIL MARIN PASCUAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL MARIN PASCUAL
Administrador Unico
- Gil Marin Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE119216, I/A 6 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-41
Administrador Unico
- Gil Marin Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6610 , F 95, S 8, H SE119216, I/A 1 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-41
Empresa: INVERHAUS XXI SL
Administrador Unico
- Gil Marin Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 123, S 8, H CA 20719, I/A 15 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-11
Liquidador
- Gil Marin Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 72 , F 167, S 8, H AL 1800, I/A 7 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-04
Empresa: INVERHAUS XXI SL
Administrador Unico
- Gil Marin Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1459 , F 201, S 8, H CA 20719, I/A 12 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-11
Empresa: RISE-PRIVILEGE SL
Administrador Unico
- Gil Marin Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30219 , F 125, S 8, H M 543931, I/A 2 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-28
Empresa: DULCES GIL SAL
Administrador Solidario
- Gil Marin Jose Luis
- Gil Marin Pablo Francisco
- Gil Marin Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1685 , F 70, S 8, H Z 14660, I/A 8 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-50
Información de GIL MARIN PASCUAL
Mostramos los datos de GIL MARIN PASCUAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL MARIN PASCUAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos