GIL LOPEZ TERESA
Informe ejecutivo de GIL LOPEZ TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GIL LOPEZ TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JULIO GIL AGUEDA E HIJOS SL | Apoderado | 16/05/2023 | |
GILRENT SL | Apoderado | 28/04/2023 | |
GILRENT SL | Secretario | 13/03/2023 | |
GILRENT SL | Consejero | 13/03/2023 | |
EXPLOTACION AGRICOLA EL NAIPE SL | Consejero Delegado | 12/08/2022 | |
EXPLOTACION AGRICOLA EL NAIPE SL | Presidente | 12/08/2022 | |
EXPLOTACION AGRICOLA EL NAIPE SL | Consejero | 09/03/2021 |
VINCULACIONES DE GIL LOPEZ TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL LOPEZ TERESA
Empresa: JULIO GIL AGUEDA E HIJOS SL
Apoderado
- Gil Lopez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44766 , F 159, S 8, H M 788213, I/A 2 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-28
Empresa: GILRENT SL
Apoderado
- Gil Lopez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44766 , F 140, S 8, H M 788212, I/A 2 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-28
Empresa: JULIO GIL AGUEDA E HIJOS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gil Castro Juan Pablo
- Gil Castro Julio
- Gil Lopez Julio
- Gil Lopez Teresa
Presidente
Secretario
- Gil Lopez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41532 , F 96, S 8, H M 83504, I/A 23 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-28
Empresa: JULIO GIL AGUEDA E HIJOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gil Castro Juan Pablo
- Gil Castro Julio
- Gil Lopez Julio
- Gil Lopez Teresa
Presidente
Secretario
- Gil Lopez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44766 , F 155, S 8, H M 788213, I/A 1 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-28
Empresa: GILRENT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gil Castro Juan Pablo
- Gil Castro Julio
- Gil Lopez Julio
- Gil Lopez Teresa
Presidente
Secretario
- Gil Lopez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44766 , F 136, S 8, H M 788212, I/A 1 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-28
Empresa: EXPLOTACION AGRICOLA EL NAIPE SL
Consejero
- Gil Castro Juan Pablo
- Gil Lopez Julio
- Gil Lopez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23488 , F 224, S 8, H M 82357, I/A 11 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-28
Empresa: EXPLOTACION AGRICOLA EL NAIPE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23488 , F 224, S 8, H M 82357, I/A 11 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-28
Empresa: EXPLOTACION AGRICOLA EL NAIPE SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Gil Lopez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23488 , F 224, S 8, H M 82357, I/A 11 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-28
Empresa: JULIO GIL AGUEDA E HIJOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gil Castro Juan Pablo
- Gil Castro Julio
- Gil Lopez Julio
- Gil Lopez Teresa
Presidente
Secretario
- Gil Lopez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5096 , F 104, S 8, H M 83504, I/A 21 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-28
Empresa: JULIO GIL AGUEDA E HIJOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gil Castro Juan Pablo
- Gil Castro Julio
- Gil Lopez Julio
- Gil Lopez Teresa
Presidente
Secretario
- Gil Lopez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5096 , F 104, S 8, H M 83504, I/A 21 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-28
VER MAS ACTOS
Información de GIL LOPEZ TERESA
Mostramos los datos de GIL LOPEZ TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL LOPEZ TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos