GIL HITA JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de GIL HITA JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GIL HITA JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUERTEMATIC SL | Administrador Solidario | 24/01/2023 | |
ANDALUZMATIC 2022 SL | Administrador Solidario | 21/10/2022 | |
SUERTEMATIC SL | Apoderado Solidario | 25/02/2019 | |
JUZCAMATIC SL | Apoderado Solidario | 30/01/2019 |
VINCULACIONES DE GIL HITA JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL HITA JOSE MIGUEL
Empresa: SUERTEMATIC SL
Administrador Solidario
- Gil Hita Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5814, L 4721, F 97, S 8, H MA149444, I/A 4 (24/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-29
Empresa: ANDALUZMATIC 2022 SL
Administrador Solidario
- Armario Arminio Jose Antonio
- Gil Hita Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2458 , F 108, S 8, H CA 61191, I/A 1 (21/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-11
Empresa: SUERTEMATIC SL
Apoderado Solidario
- Carrasco Perez Jessica
- Carrasco Perez Luis Javier
- Gil Hita Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5814, L 4721, F 96, S 8, H MA149444, I/A 2 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-29
Empresa: JUZCAMATIC SL
Apoderado Solidario
- Gil Hita Jose Miguel
- Montiel Perez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5712, L 4619, F 49, S 8, H MA144272, I/A 3 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-29
Información de GIL HITA JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de GIL HITA JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL HITA JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos