GIL GRANGEL RAFAEL
Informe ejecutivo de GIL GRANGEL RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIL GRANGEL RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NERO-WINE SL | Socio Unico | 09/08/2013 | |
NERO-WINE SL | Administrador Unico | 09/08/2013 | |
LABORATORIO RAFAEL GIL SL | Socio Unico | 18/07/2013 | |
LABORATORIO RAFAEL GIL SL | Administrador Unico | 18/07/2013 | |
DORADERIPO WINE SL | Socio Unico | 17/10/2012 | |
DORADERIPO WINE SL | Administrador Unico | 17/10/2012 | |
FINCA TORREGIL SL | Administrador Unico | 19/12/2011 |
VINCULACIONES DE GIL GRANGEL RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL GRANGEL RAFAEL
Empresa: RED RIBER WINE SL
Administrador Mancomunado
- Gil Grangel Rafael
- Sanchez Jimenez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601, L 1163, F 17, S 8, H CS 34580, I/A 2 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-12
Empresa: NERO-WINE SL
Administrador Unico
- Gil Grangel Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1583, L 1145, F 149, S 8, H CS 33877, I/A 2 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-12
Empresa: NERO-WINE SL
Administrador Mancomunado
- Gil Grangel Rafael
- Sanchez Jimenez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1583, L 1145, F 149, S 8, H CS 33877, I/A 2 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-12
Empresa: NERO-WINE SL
Socio Único
- Gil Grangel Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1583, L 1145, F 149, S 8, H CS 33877, I/A 2 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-12
Empresa: LABORATORIO RAFAEL GIL SL
Administrador Unico
- Gil Grangel Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1626, L 1188, F 93, S 8, H CS 35621, I/A 1 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-12
Empresa: LABORATORIO RAFAEL GIL SL
Socio Único
- Gil Grangel Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1626, L 1188, F 93, S 8, H CS 35621, I/A 1 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-12
Empresa: DORADERIPO WINE SL
Administrador Unico
- Gil Grangel Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603, L 1165, F 152, S 8, H CS 34717, I/A 1 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-12
Empresa: DORADERIPO WINE SL
Socio Único
- Gil Grangel Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603, L 1165, F 152, S 8, H CS 34717, I/A 1 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-12
Empresa: RED RIBER WINE SL
Administrador Mancomunado
- Gil Grangel Rafael
- Sanchez Jimenez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601, L 1163, F 16, S 8, H CS 34580, I/A 1 (07/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-12
Empresa: NERO-WINE SL
Administrador Mancomunado
- Gil Grangel Rafael
- Sanchez Jimenez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1583, L 1145, F 148, S 8, H CS 33877, I/A 1 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-12
VER MAS ACTOS
Información de GIL GRANGEL RAFAEL
Mostramos los datos de GIL GRANGEL RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL GRANGEL RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos