GIL GOMEZ TERESA
Informe ejecutivo de GIL GOMEZ TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GIL GOMEZ TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JAYTEVAL INVERSIONES SIGLO XXI SL | Administrador Solidario | 28/06/2019 | |
METALDOR SL | Apoderado | 20/10/2016 |
VINCULACIONES DE GIL GOMEZ TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL GOMEZ TERESA
Empresa: JAYTEVAL INVERSIONES SIGLO XXI SL
Administrador Solidario
- Gil Gomez Jaime
- Gil Gomez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10691, L 7972, F 142, S 8, H V 188423, I/A 1 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-46
Empresa: METALDOR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gil Gomez Jaime
- Gil Gomez Teresa
- Gil Plasencia Jaime
Presidente
Secretario
- Gil Gomez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4462, L 1774, F 16, S 8, H V 25122, I/A 14 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-46
Empresa: METALDOR SL
Apoderado
- Gil Gomez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4462, L 1774, F 15, S 8, H V 25122, I/A 13 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-46
Empresa: METALDOR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gil Gomez Jaime
- Gil Gomez Teresa
- Gil Plasencia Jaime
Presidente
Secretario
- Gil Gomez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4462, L 1774, F 15, S 8, H V 25122, I/A 12 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-101-46
Información de GIL GOMEZ TERESA
Mostramos los datos de GIL GOMEZ TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL GOMEZ TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos