GIL GOMEZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de GIL GOMEZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIL GOMEZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTORIA J. ASENSIO GRIJALBA SLP | Apoderado | 06/05/2011 |
VINCULACIONES DE GIL GOMEZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL GOMEZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: TUINGESA SL
Apoderado
- Gil Gomez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1890 , F 223, S 8, H Z 11452, I/A 6 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-50
Empresa: TUINGESA SL
Administrador Unico
- Gil Gomez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1890 , F 223, S 8, H Z 11452, I/A 6 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-50
Empresa: TUINGESA SL
Administrador Unico
- Gil Gomez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1890 , F 223, S 8, H Z 11452, I/A 5 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-50
Empresa: TUINGESA SL
Apoderado
- Gil Gomez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1890 , F 222, S 8, H Z 11452, I/A 4 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-50
Empresa: GESTORIA J. ASENSIO GRIJALBA SLP
Apoderado
- Gil Gomez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2182 , F 216, S 8, H Z 13898, I/A 5 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-50
Información de GIL GOMEZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de GIL GOMEZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL GOMEZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos