GIL GOMEZ JUAN JOSE
Informe ejecutivo de GIL GOMEZ JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GIL GOMEZ JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRECE BARRAS INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 27/11/2023 | |
CAPITAL BECQUER 2000 SL | Administrador Unico | 24/10/2023 | |
PATRIMONIO GIL GOMEZ 2022 SL | Administrador Unico | 21/10/2022 | |
NANDA PARTNERS SRL | Administrador Unico | 28/07/2022 | |
TALLER DE VEHICULOS INDUSTRIALES GONSIAC SL | Administrador Solidario | 23/02/2017 | |
GILMAT NETWORK SL | Socio Unico | 10/12/2015 |
VINCULACIONES DE GIL GOMEZ JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL GOMEZ JUAN JOSE
Empresa: TRECE BARRAS INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- CEXMARK SOLUCIONES SL
- Gil Gomez Juan Jose
- Rodriguez Maya David
- Valseca Moreno Julio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7507 , F 110, S 8, H SE142094, I/A 1 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-41
Empresa: CAPITAL BECQUER 2000 SL
Administrador Unico
- Gil Gomez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7492 , F 175, S 8, H SE141351, I/A 1 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-41
Empresa: ANGELES Y CHAPATALES 2021 SL
Administrador Unico
- Gil Gomez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7081 , F 92, S 8, H SE130992, I/A 3 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-113-41
Empresa: PATRIMONIO GIL GOMEZ 2022 SL
Administrador Unico
- Gil Gomez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7292 , F 90, S 8, H SE136352, I/A 1 (21/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-41
Empresa: PATRIMONIO GIL GOMEZ 2022 SL
Socio Único
- Gil Gomez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7292 , F 90, S 8, H SE136352, I/A 1 (21/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-41
Empresa: NANDA PARTNERS SRL
Administrador Unico
- Gil Gomez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7259 , F 177, S 8, H SE135603, I/A 1 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-41
Empresa: ANGELES Y CHAPATALES 2021 SL
Administrador Unico
- Gil Gomez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7081 , F 91, S 8, H SE130992, I/A 1 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-41
Empresa: ANGELES Y CHAPATALES 2021 SL
Socio Único
- Gil Gomez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7081 , F 91, S 8, H SE130992, I/A 1 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-41
Empresa: GILMAT NETWORK SL
Administrador Unico
- Gil Gomez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6109 , F 216, S 8, H SE107524, I/A 2 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-41
Administrador Solidario
- Gil Gomez Juan Carlos
- Gil Gomez Juan Jose
- Susiac Morera Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1637 , F 215, S 8, H TO 39243, I/A 1 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-45
VER MAS ACTOS
Información de GIL GOMEZ JUAN JOSE
Mostramos los datos de GIL GOMEZ JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL GOMEZ JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos