GIL GIL MIGUEL
Informe ejecutivo de GIL GIL MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GIL GIL MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CULTIVOS LA NORIA SL | Administrador Solidario | 08/11/2021 | |
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | Apoderado | 12/01/2009 | 28/06/2017 |
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | Apoderado | 28/06/2017 | |
FEDEMES SL | Apoderado Mancomunado | 14/01/2013 | 09/06/2017 |
FEDEMES SL | Apoderado | 14/01/2013 |
VINCULACIONES DE GIL GIL MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL GIL MIGUEL
Empresa: CULTIVOS LA NORIA SL
Administrador Solidario
- Gil Gil Miguel
- Gordillo Martin Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2244, L 1157, F 48, S 8, H MA 34176, I/A 2 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-29
Apoderado
- Gil Gil Miguel
- Gil Gil Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45395 , F 109, S 8, H B 26947, I/A 3989 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-08
Empresa: FEDEMES SL
Apoderado Mancomunado
- Gil Gil Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31825 , F 66, S 8, H M 253574, I/A 72 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-28
Empresa: FEDEMES SL
Apoderado Mancomunado
- Gil Gil Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15164 , F 215, S 8, H M 253574, I/A 40 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-28
Empresa: FEDEMES SL
Apoderado
- Gil Gil Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15164 , F 215, S 8, H M 253574, I/A 40 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-28
Apoderado
- Gil Gil Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40807 , F 53, S 8, H B 26947, I/A 3212 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-08
Información de GIL GIL MIGUEL
Mostramos los datos de GIL GIL MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL GIL MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos