GIL GARCIA ANGEL GONZALO
Informe ejecutivo de GIL GARCIA ANGEL GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIL GARCIA ANGEL GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS TURISTICOS MASQUEBUS SL | Apoderado Solidario | 17/06/2020 | |
SERVICIOS TURISTICOS MASQUEBUS SL | Apoderado Solidario | 08/05/2017 | |
HEREDEROS DE JUAN GIL HERNANDEZ SL | Apoderado Solidario | 12/05/2015 |
VINCULACIONES DE GIL GARCIA ANGEL GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL GARCIA ANGEL GONZALO
Empresa: SERVICIOS TURISTICOS MASQUEBUS SL
Apoderado Solidario
- Gil Garcia Angel Gonzalo
- Gil Peña Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 816, L 643, F 15, S 8, H CC 11229, I/A 6 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-10
Empresa: SERVICIOS TURISTICOS MASQUEBUS SL
Apoderado Solidario
- Borrella Flores Maria Mercedes
- Gil Garcia Angel Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 816, L 643, F 14, S 8, H CC 11229, I/A 5 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-10
Empresa: HEREDEROS DE JUAN GIL HERNANDEZ SL
Apoderado Solidario
- Gil Garcia Angel Gonzalo
- Gil Peña Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 840, L 667, F 222, S 8, H CC 1221, I/A 7 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-10
Empresa: HEREDEROS DE JUAN GIL HERNANDEZ SL
Administrador Solidario
- Gil Garcia Angel Gonzalo
- Gonzalez Gil Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 840, L 667, F 222, S 8, H CC 1221, I/A 5 (27/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-90-10
Apoderado
- Gil Garcia Angel Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23826 , F 206, S 8, H M 284323, I/A 97 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-21-28
Información de GIL GARCIA ANGEL GONZALO
Mostramos los datos de GIL GARCIA ANGEL GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL GARCIA ANGEL GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos