GIL FERNANDEZ JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de GIL FERNANDEZ JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIL FERNANDEZ JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTUDIO GLORIETA ARQUITECTURA SLP | Soc.Prof. | 06/02/2009 | 26/04/2011 |
ESTUDIO GLORIETA ARQUITECTURA SLP | Liquidador | 24/02/2011 | 26/04/2011 |
ESTUDIO GLORIETA ARQUITECTURA SLP | Administrador Unico | 08/11/2010 | 24/02/2011 |
ESTUDIO GLORIETA ARQUITECTURA SLP | Administrador Solidario | 08/11/2010 |
VINCULACIONES DE GIL FERNANDEZ JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL FERNANDEZ JUAN MANUEL
Empresa: ESTUDIO GLORIETA ARQUITECTURA SLP
Liquidador
- Gil Fernandez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1930 , F 147, S 8, H CA 31065, I/A 5 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-11
Empresa: ESTUDIO GLORIETA ARQUITECTURA SLP
Administrador Unico
- Gil Fernandez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1930 , F 147, S 8, H CA 31065, I/A 5 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-11
Empresa: ESTUDIO GLORIETA ARQUITECTURA SLP
Administrador Unico
- Gil Fernandez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1930 , F 147, S 8, H CA 31065, I/A 4 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-11
Empresa: ESTUDIO GLORIETA ARQUITECTURA SLP
Administrador Solidario
- Gil Fernandez Juan Manuel
- Martinez Garcia Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1930 , F 147, S 8, H CA 31065, I/A 4 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-11
Empresa: ESTUDIO GLORIETA ARQUITECTURA SLP
Soc.Prof.
- Gil Fernandez Juan Manuel
- Martinez Garcia Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1767 , F 133, S 8, H CA 31065, I/A 3 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-11
Información de GIL FERNANDEZ JUAN MANUEL
Mostramos los datos de GIL FERNANDEZ JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL FERNANDEZ JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos