GIL FERNANDEZ ALMANZOR
Informe ejecutivo de GIL FERNANDEZ ALMANZOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIL FERNANDEZ ALMANZOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZOR BUSINESS 2021 SL | Socio Unico | 25/01/2021 | |
AZOR BUSINESS 2021 SL | Administrador Unico | 25/01/2021 | |
VILLAROKE 2010 SL | Consejero | 05/01/2010 |
VINCULACIONES DE GIL FERNANDEZ ALMANZOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL FERNANDEZ ALMANZOR
Empresa: AZOR BUSINESS 2021 SL
Administrador Unico
- Gil Fernandez Almanzor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1829, L 1389, F 214, S 8, H CS 43718, I/A 1 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-12
Empresa: AZOR BUSINESS 2021 SL
Socio Único
- Gil Fernandez Almanzor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1829, L 1389, F 214, S 8, H CS 43718, I/A 1 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-12
Empresa: ARROMAVI SL
Administrador Unico
- Gil Fernandez Almanzor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1591, L 1153, F 2, S 8, H CS 34153, I/A 2 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-12
Empresa: ARROMAVI SL
Administrador Unico
- Gil Fernandez Almanzor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1591, L 1153, F 1, S 8, H CS 34153, I/A 1 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-12
Empresa: ARROMAVI SL
Socio Único
- Gil Fernandez Almanzor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1591, L 1153, F 1, S 8, H CS 34153, I/A 1 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-12
Empresa: VILLAROKE 2010 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Duarte Velazquez Juan
- Gil Fernandez Almanzor
- Sanchez Jordan Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526, L 1088, F 192, S 8, H CS 31671, I/A 1 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-12
Información de GIL FERNANDEZ ALMANZOR
Mostramos los datos de GIL FERNANDEZ ALMANZOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL FERNANDEZ ALMANZOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos