GIL ESTARELLAS MARIA TERESA
Informe ejecutivo de GIL ESTARELLAS MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIL ESTARELLAS MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCOOLINARY SL | Secretario No Consejero | 11/05/2023 | |
ZINK POSIBLE SL | Apoderado Solidario | 05/01/2022 | |
GE DEPARTAMENTO NUEVOS SERVICIOS SLP | Administrador Solidario | 02/01/2013 |
VINCULACIONES DE GIL ESTARELLAS MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL ESTARELLAS MARIA TERESA
Empresa: SCOOLINARY SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Gil Estarellas Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2911 , F 61, S 8, H PM 88799, I/A 7 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-07
Empresa: AMAGO MARKETING SL
Apoderado Solidario
- Gil Estarellas Maria Teresa
- Sacristan Perez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2276 , F 64, S 8, H PM 58409, I/A 3 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-07
Empresa: AMAGO MARKETING SL
Apoderado Solidario
- Gil Estarellas Maria Teresa
- Sacristan Perez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2276 , F 64, S 8, H PM 58409, I/A 2 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-07
Empresa: ZINK POSIBLE SL
Apoderado Solidario
- Gil Estarellas Maria Teresa
- Sacristan Perez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2902 , F 56, S 8, H PM 62809, I/A 6 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-07
Empresa: GE DEPARTAMENTO NUEVOS SERVICIOS SLP
Administrador Solidario
- Gil Estarellas Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529 , F 182, S 8, H PM 28444, I/A 5 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-07
Información de GIL ESTARELLAS MARIA TERESA
Mostramos los datos de GIL ESTARELLAS MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL ESTARELLAS MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos