GIL DIAZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de GIL DIAZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIL DIAZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROSERVI NATURPISTACHOS SL | Administrador Unico | 24/02/2022 |
VINCULACIONES DE GIL DIAZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL DIAZ MIGUEL ANGEL
Empresa: AGROSERVI NATURPISTACHOS SL
Administrador Unico
- Gil Diaz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1042, L 806, F 12, S 8, H AB 29253, I/A 2 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-02
Empresa: AGROSERVI NATURPISTACHOS SL
Administrador Mancomunado
- Canto Gomez Alberto
- Gil Diaz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1042, L 806, F 12, S 8, H AB 29253, I/A 2 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-02
Empresa: AGROSERVI NATURPISTACHOS SL
Administrador Mancomunado
- Canto Gomez Alberto
- Gil Diaz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1042, L 806, F 11, S 8, H AB 29253, I/A 1 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-02
Apoderado Mancomunado
- De Lis Lopez Belen
- Gil Diaz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27916 , F 52, S 8, H M 503142, I/A 7 (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-28
Apoderado Mancomunado
- De Lis Lopez Belen
- Gil Diaz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27916 , F 49, S 8, H M 503142, I/A 2 (09/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-159-28
Información de GIL DIAZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de GIL DIAZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL DIAZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos