GIL DIAZ MENDEZ
Informe ejecutivo de GIL DIAZ MENDEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GIL DIAZ MENDEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL VENTANAL GALCAT SL | Administrador Unico | 14/12/2011 | 04/10/2022 |
CALCATS GILGRA SL | Administrador Unico | 10/06/2009 | 28/09/2022 |
JOAN ROURA SL | Administrador Unico | 10/06/2009 | 15/12/2021 |
INVERSIONS FUSTE GRABALOSA DIAZ SL | Administrador Unico | 10/06/2009 | 10/01/2019 |
INVERSIONS FUSTE GRABALOSA DIAZ SL | Administrador Solidario | 10/06/2009 | |
JOAN ROURA SL | Administrador Solidario | 10/06/2009 | |
CALCATS GILGRA SL | Administrador Solidario | 10/06/2009 |
VINCULACIONES DE GIL DIAZ MENDEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL DIAZ MENDEZ
Empresa: EL VENTANAL GALCAT SL
Administrador Unico
- Gil Diaz Mendez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2660 , F 124, S 8, H GI 45835, I/A 4 (04/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-17
Empresa: CALCATS GILGRA SL
Administrador Unico
- Gil Diaz Mendez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1384 , F 7, S 8, H GI 23264, I/A 9 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-17
Empresa: JOAN ROURA SL
Administrador Unico
- Gil Diaz Mendez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 97, S 8, H GI 2548, I/A 16 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-17
Empresa: INVERSIONS FUSTE GRABALOSA DIAZ SL
Administrador Unico
- Gil Diaz Mendez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2314 , F 135, S 8, H GI 38684, I/A 8 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-17
Empresa: FOLLOW SPORTS SL
Administrador Unico
- Gil Diaz Mendez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2660 , F 124, S 8, H GI 45835, I/A 3 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-17
Empresa: CALCATS GILGRA SL
Administrador Unico
- Gil Diaz Mendez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1384 , F 6, S 8, H GI 23264, I/A 5 (10/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-17
Empresa: CALCATS GILGRA SL
Administrador Solidario
- Gil Diaz Mendez
- Josep Grabalosa Farres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1384 , F 6, S 8, H GI 23264, I/A 5 (10/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-17
Empresa: JOAN ROURA SL
Administrador Unico
- Gil Diaz Mendez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 96, S 8, H GI 2548, I/A 9 (10/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-17
Empresa: JOAN ROURA SL
Administrador Solidario
- Gil Diaz Mendez
- Josep Grabalosa Farres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 96, S 8, H GI 2548, I/A 9 (10/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-17
Empresa: INVERSIONS FUSTE GRABALOSA DIAZ SL
Administrador Unico
- Gil Diaz Mendez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2314 , F 134, S 8, H GI 38684, I/A 3 (10/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-17
VER MAS ACTOS
Información de GIL DIAZ MENDEZ
Mostramos los datos de GIL DIAZ MENDEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL DIAZ MENDEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos