GIL DE LEON PATRICIO
Informe ejecutivo de GIL DE LEON PATRICIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GIL DE LEON PATRICIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS REPARACIONES Y ORDENES PRO-LIGHT SL | Apoderado | 03/03/2023 | |
COLISEUM NETWORK SL | Apoderado | 08/03/2022 | |
TRAELPRO SL | Socio Unico | 25/07/2013 | |
TRAELPRO SL | Administrador Unico | 25/07/2013 | |
CANARIAS ADMINISTRACIONES HOTELERAS SL | Socio Unico | 09/02/2010 | |
CANARIAS ADMINISTRACIONES HOTELERAS SL | Administrador Unico | 09/02/2010 |
VINCULACIONES DE GIL DE LEON PATRICIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL DE LEON PATRICIO
Apoderado
- Gil De Leon Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 162, S 8, H GC 60839, I/A 2 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-35
Empresa: COLISEUM NETWORK SL
Apoderado
- Gil De Leon Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2278 , F 205, S 8, H GC 58945, I/A 2 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-35
Empresa: TRAELPRO SL
Administrador Unico
- Gil De Leon Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 72, S 8, H GC 47219, I/A 1 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-35
Empresa: TRAELPRO SL
Socio Único
- Gil De Leon Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 72, S 8, H GC 47219, I/A 1 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-35
Administrador Unico
- Gil De Leon Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1950 , F 50, S 8, H GC 42846, I/A 1 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-35
Socio Único
- Gil De Leon Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1950 , F 50, S 8, H GC 42846, I/A 1 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-35
Información de GIL DE LEON PATRICIO
Mostramos los datos de GIL DE LEON PATRICIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL DE LEON PATRICIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos