GIL DE LA PEÑA MIGUEL
Informe ejecutivo de GIL DE LA PEÑA MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIL DE LA PEÑA MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES QUINTA DE NADOS SL | Socio Unico | 08/06/2009 |
VINCULACIONES DE GIL DE LA PEÑA MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL DE LA PEÑA MIGUEL
Empresa: EL ALBERGUE DE LA ESTACION SL
Administrador Unico
- Gil De La Peña Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969, L 3969, F 117, S 8, H PO 56906, I/A 2 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-36
Empresa: EL ALBERGUE DE LA ESTACION SL
Administrador Unico
- Gil De La Peña Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969, L 3969, F 115, S 8, H PO 56906, I/A 1 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-36
Empresa: EL ALBERGUE DE LA ESTACION SL
Socio Único
- Gil De La Peña Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969, L 3969, F 115, S 8, H PO 56906, I/A 1 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-36
Empresa: INVERSIONES QUINTA DE NADOS SL
Administrador Unico
- Gil De La Peña Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26786 , F 26, S 8, H M 482676, I/A 8 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-28
Empresa: INVERSIONES QUINTA DE NADOS SL
Administrador Unico
- Gil De La Peña Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26786 , F 19, S 8, H M 482676, I/A 1 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-114-28
Empresa: INVERSIONES QUINTA DE NADOS SL
Socio Único
- Gil De La Peña Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26786 , F 19, S 8, H M 482676, I/A 1 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-114-28
Información de GIL DE LA PEÑA MIGUEL
Mostramos los datos de GIL DE LA PEÑA MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL DE LA PEÑA MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos