GIL DE LA PARRA CARLOS JOSE
Informe ejecutivo de GIL DE LA PARRA CARLOS JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GIL DE LA PARRA CARLOS JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES ZARAGOZA 2020 SL | Apoderado | 07/06/2022 |
VINCULACIONES DE GIL DE LA PARRA CARLOS JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL DE LA PARRA CARLOS JOSE
Empresa: INVERSIONES ZARAGOZA 2020 SL
Apoderado
- Gil De La Parra Carlos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4118 , F 96, S 8, H Z 58674, I/A 3 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-50
Empresa: GIL-HERNANDEZ INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Gil De La Parra Carlos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32195 , F 168, S 8, H M 579418, I/A 3 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-28
Empresa: INVERSIONES ZARAGOZA 2020 SL
Administrador Mancomunado
- Gil De La Parra Carlos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4118 , F 96, S 8, H Z 58674, I/A 2 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-54-50
Empresa: INVERSIONES ZARAGOZA 2020 SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Cañete Jose Maria
- Gil De La Parra Carlos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4118 , F 94, S 8, H Z 58674, I/A 1 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-50
Empresa: J.C. ALMACEN DE JOYERIA SL
Liquidador
- Gil De La Parra Carlos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2054 , F 41, S 8, H Z 20253, I/A 2 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-50
Información de GIL DE LA PARRA CARLOS JOSE
Mostramos los datos de GIL DE LA PARRA CARLOS JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL DE LA PARRA CARLOS JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos