GIL DE LA HOZ MARTA
Informe ejecutivo de GIL DE LA HOZ MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIL DE LA HOZ MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SACYR SERVICIOS SA | Apoderado | 15/07/2024 | |
SACYR SA | Apoderado | 27/02/2023 | |
SACYR SA | Apoderado | 22/07/2020 | |
SACYR SA | Apoderado | 03/01/2020 |
VINCULACIONES DE GIL DE LA HOZ MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL DE LA HOZ MARTA
Empresa: SACYR SERVICIOS SA
Apoderado
- Gil De La Hoz Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 311939, I/A 152 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-28
Empresa: SACYR SA
Apoderado
- Gil De La Hoz Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43757 , F 18, S 8, H M 33841, I/A 1134 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-28
Empresa: SACYR SA
Apoderado
- Gil De La Hoz Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40020 , F 178, S 8, H M 33841, I/A 1085 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-28
Empresa: SACYR SA
Apoderado
- Gil De La Hoz Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37958 , F 214, S 8, H M 33841, I/A 1070 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Empresa: SUMINISTROS INDUSTRIALES ZETA SL
Administrador Solidario
- Gil De La Hoz Marta
- Gil De La Hoz Rodrigo
- Gil De La Hoz Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 720, L 511, F 218, S 8, H BU 16697, I/A 3 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-09
Empresa: SUMINISTROS INDUSTRIALES ZETA SL
Administrador Solidario
- Gil De La Hoz Marta
- Gil De La Hoz Rodrigo
- Gil De La Hoz Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 720, L 511, F 216, S 8, H BU 16697, I/A 1 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-09
Información de GIL DE LA HOZ MARTA
Mostramos los datos de GIL DE LA HOZ MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL DE LA HOZ MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos