GIL CORTES MARTIN
Informe ejecutivo de GIL CORTES MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIL CORTES MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LISSI CUARTE SL | Administrador Unico | 26/02/2015 | |
TABERNAS GARCIA SANCHEZ 37 SL | Administrador Solidario | 29/06/2012 |
VINCULACIONES DE GIL CORTES MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL CORTES MARTIN
Empresa: LISSI CUARTE SL
Administrador Unico
- Gil Cortes Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4088 , F 191, S 8, H Z 57913, I/A 1 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-50
Empresa: TABERNAS GARCIA SANCHEZ 37 SL
Administrador Solidario
- Coque Roldan Juan Carlos
- Gil Cortes Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917 , F 29, S 8, H Z 53474, I/A 1 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-50
Empresa: BAR CALLE SILVESTRE PEREZ 13 SL
Administrador Unico
- Gil Cortes Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3794 , F 140, S 8, H Z 50523, I/A 2 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-50
Empresa: BAR CALLE SILVESTRE PEREZ 13 SL
Administrador Unico
- Gil Cortes Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3794 , F 139, S 8, H Z 50523, I/A 1 (09/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-158-50
Información de GIL CORTES MARTIN
Mostramos los datos de GIL CORTES MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL CORTES MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos