GIL BRASO PEDRO
Informe ejecutivo de GIL BRASO PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GIL BRASO PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEDRO GIL CONSTRUCCIONES MECANICAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/12/2022 | |
GILBEN 2020 SL | Consejero Delegado | 08/03/2022 | |
GILBEN 2020 SL | Secretario | 27/01/2022 | |
GILBEN 2020 SL | Consejero | 27/01/2022 | |
GILBEN 2020 SL | Apoderado Solidario | 13/01/2021 |
VINCULACIONES DE GIL BRASO PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL BRASO PEDRO
Apoderado
- Gil Braso Pedro
- Gil Braso Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43129 , F 48, S 8, H B 95359, I/A 43 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gil Braso Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43129 , F 44, S 8, H B 95359, I/A 41 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-08
Apoderado
- Gil Braso Pedro
- Gil Braso Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43129 , F 44, S 8, H B 95359, I/A 41 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-08
Administrador Suplente
- Gil Braso Pedro
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43129 , F 44, S 8, H B 95359, I/A 40 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-08
Empresa: GILBEN 2020 SL
Consejero Delegado
- Gil Braso Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47561 , F 127, S 8, H B 555616, I/A 6 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-08
Empresa: GILBEN 2020 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gil Braso Cristina
- Gil Braso Marta
- Gil Braso Pedro
- Gil Garriga Pedro
Presidente
Secretario
- Gil Braso Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47561 , F 126, S 8, H B 555616, I/A 5 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-08
Empresa: GILBEN 2020 SL
Administrador Suplente
- Gil Braso Pedro
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47561 , F 126, S 8, H B 555616, I/A 5 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-08
Empresa: GILBEN 2020 SL
Apoderado Solidario
- Gil Braso Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47561 , F 125, S 8, H B 555616, I/A 3 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-08
Empresa: GILBEN 2020 SL
Administrador Suplente
- Gil Braso Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47561 , F 125, S 8, H B 555616, I/A 2 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-08
Información de GIL BRASO PEDRO
Mostramos los datos de GIL BRASO PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL BRASO PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos