GIL AYUSO-GONTAN CARMEN BELEN
Informe ejecutivo de GIL AYUSO-GONTAN CARMEN BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIL AYUSO-GONTAN CARMEN BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANKAR PHARMA SL | Consejero | 03/03/2014 | 03/03/2022 |
ANKAR PHARMA SL | Secretario | 29/03/2017 | 29/04/2019 |
VINCULACIONES DE GIL AYUSO-GONTAN CARMEN BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL AYUSO-GONTAN CARMEN BELEN
Empresa: ANKAR PHARMA SL
Consejero
- De Jose Belzunce Miguel
- Gil Ayuso-gontan Carmen Belen
- Gomez Martin Francisco Javier
- Martinez Gil Ana
- Pla Y Pascual Santiago
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32010 , F 46, S 8, H M 575960, I/A 9 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-28
Empresa: ANKAR PHARMA SL
Consejero Delegado
Secretario
- Gil Ayuso-gontan Carmen Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32010 , F 44, S 8, H M 575960, I/A 6 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-28
Empresa: ANKAR PHARMA SL
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
- Gil Ayuso-gontan Carmen Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32010 , F 43, S 8, H M 575960, I/A 2 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-28
Empresa: ANKAR PHARMA SL
Consejero Delegado
Consejero
- De Jose Belzunce Miguel
- Gil Ayuso-gontan Carmen Belen
- Leviste Jose Dayrit
- Martinez Gil Ana
- Olbes Ortigas Jose Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32010 , F 40, S 8, H M 575960, I/A 1 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-28
Información de GIL AYUSO-GONTAN CARMEN BELEN
Mostramos los datos de GIL AYUSO-GONTAN CARMEN BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL AYUSO-GONTAN CARMEN BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos