GIL AREVALO TEJERA ISABEL
Informe ejecutivo de GIL AREVALO TEJERA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 40
Empresas activas: 14
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIL AREVALO TEJERA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PECHA LADRILLOS SL | Consejero | 11/09/2024 | |
PECHA LADRILLOS SL | Secretario | 11/09/2024 | |
GILGRALIA SL | Apoderado | 21/05/2024 | |
CISNEO ALTO SL | Apoderado | 21/05/2024 | |
INDIAMAI SL | Apoderado | 21/05/2024 | |
CISNEO BAJO SL | Apoderado | 20/05/2024 | |
GILGRALIA SL | Apoderado Solidario | 02/05/2024 | |
GILGRALIA SL | Consejero | 29/04/2024 | |
GILGRALIA SL | Presidente | 29/04/2024 | |
INDIAMAI SL | Apoderado Solidario | 12/04/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GIL AREVALO TEJERA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL AREVALO TEJERA ISABEL
Empresa: PECHA LADRILLOS SL
Consejero
- Gil Arevalo Tejera Carmen
- Gil Arevalo Tejera Isabel
- Tejera Rodriguez Isabel
Presidente
Secretario
- Gil Arevalo Tejera Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE145588, I/A 3 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-41
Empresa: INDIAMAI SL
Apoderado
- Gil Arevalo Tejera Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 58966, I/A 27 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-41
Empresa: CISNEO ALTO SL
Apoderado
- Gil Arevalo Tejera Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 6825, I/A 20 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-41
Empresa: GILGRALIA SL
Apoderado
- Gil Arevalo Tejera Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 59245, I/A 17 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-41
Empresa: CISNEO BAJO SL
Apoderado
- Gil Arevalo Tejera Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 6827, I/A 14 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-100-41
Empresa: GILGRALIA SL
Apoderado Solidario
- Gil Arevalo Tejera Carmen
- Gil Arevalo Tejera Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5686 , F 187, S 8, H SE 59245, I/A 14 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-41
Empresa: GILGRALIA SL
Consejero
- Gil Arevalo Tejera Carmen
- Gil Arevalo Tejera Isabel
- Tejera Rodriguez Isabel
Presidente
- Gil Arevalo Tejera Isabel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5582 , F 22, S 8, H SE 59245, I/A 12 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-41
Empresa: INDIAMAI SL
Apoderado Solidario
- Gil Arevalo Tejera Carmen
- Gil Arevalo Tejera Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5388 , F 79, S 8, H SE 58966, I/A 24 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-41
Empresa: SELVA DE BUINDI SL
Apoderado Solidario
- Gil Arevalo Tejera Carmen
- Gil Arevalo Tejera Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6191 , F 46, S 8, H SE 61727, I/A 11 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-41
Empresa: INDIAMAI SL
Consejero
- Gil Arevalo Tejera Carmen
- Gil Arevalo Tejera Isabel
- Tejera Rodriguez Isabel
Presidente
- Gil Arevalo Tejera Isabel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5388 , F 77, S 8, H SE 58966, I/A 22 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-41
VER MAS ACTOS
Información de GIL AREVALO TEJERA ISABEL
Mostramos los datos de GIL AREVALO TEJERA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL AREVALO TEJERA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos