GIBERT HORCAS POL
Informe ejecutivo de GIBERT HORCAS POL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIBERT HORCAS POL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMUNICACIONS AUDIOVISUALS DE SABADELL SL | Presidente | 22/05/2024 | |
COMUNICACIONS AUDIOVISUALS DE SABADELL SL | Consejero | 22/05/2024 | |
ABERTA FLIP SL | Apoderado Solidario | 15/11/2023 |
VINCULACIONES DE GIBERT HORCAS POL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIBERT HORCAS POL
Consejero
Presidente
- Gibert Horcas Pol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 159194, I/A 51 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 159194, I/A 51 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-08
Empresa: COMPANYIA D'AIGUES DE SABADELL SA
Consejero
- Gibert Horcas Pol
- Molina Garcia Maria Del Mar
- Serra Monte Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49032 , F 188, S 8, H B 146556, I/A 248 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-08
Empresa: ABERTA FLIP SL
Apoderado Solidario
- Gibert Horcas Pol
- Gibert Ortiz Felix
- Horcas Carrillo Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49010 , F 198, S 8, H B 604368, I/A 2 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-08
Empresa: COMPANYIA D'AIGUES DE SABADELL SA
Consejero
- Gibert Horcas Pol
- Molina Garcia Maria Del Mar
- Perez Morales Francisco
- Rodriguez Padilla Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45068 , F 201, S 8, H B 146556, I/A 216 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44805 , F 14, S 8, H B 159194, I/A 43 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-08
Información de GIBERT HORCAS POL
Mostramos los datos de GIBERT HORCAS POL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIBERT HORCAS POL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos