GIBERT FERRAGUT MIGUEL
Informe ejecutivo de GIBERT FERRAGUT MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GIBERT FERRAGUT MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESIPES SL | Consejero | 09/01/2023 | |
GESIPES SL | Presidente | 09/01/2023 | |
RAELAB SL | Administrador Solidario | 16/11/2022 |
VINCULACIONES DE GIBERT FERRAGUT MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIBERT FERRAGUT MIGUEL
Empresa: GESIPES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gibert Ferragut Enrique
- Gibert Ferragut Miguel
- Ginard Garcia Abel
- Perera Morell Salvador
Presidente
- Gibert Ferragut Miguel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1285 , F 212, S 8, H PM 21270, I/A 6 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-07
Empresa: RAELAB SL
Administrador Solidario
- Gibert Ferragut Enrique
- Gibert Ferragut Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1282 , F 75, S 8, H PM 21197, I/A 10 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-07
Empresa: RAELAB SL
Consejero Delegado
- Gibert Ferragut Enrique
- Gibert Ferragut Miguel
Consejero
Presidente
- Gibert Ferragut Miguel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1282 , F 75, S 8, H PM 21197, I/A 10 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-07
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Amengual Gamundi Gabriel
- Gibert Ferragut Miguel
- Gibert Marques Jaime
- Torres Quetglas Jose Antonio
Presidente
- Gibert Ferragut Miguel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1844 , F 190, S 8, H PM 38816, I/A 4 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-07
Empresa: TAULAPLOM SL
Administrador Solidario
- Gibert Ferragut Enrique
- Gibert Ferragut Miguel
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1305 , F 13, S 8, H PM 21759, I/A 5 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-07
Información de GIBERT FERRAGUT MIGUEL
Mostramos los datos de GIBERT FERRAGUT MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIBERT FERRAGUT MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos