GIANPAOLO PEREGO
Informe ejecutivo de GIANPAOLO PEREGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIANPAOLO PEREGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IRCA SPAGNA CORP SL | Presidente | 10/01/2020 | 08/06/2023 |
IRCA SPAGNA CORP SL | Apoderado Solidario | 20/01/2020 | 08/06/2023 |
IRCA SPAGNA CORP SL | Consejero | 10/01/2020 | 08/06/2023 |
VINCULACIONES DE GIANPAOLO PEREGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIANPAOLO PEREGO
Empresa: IRCA SPAGNA CORP SL
Apoderado Solidario
- Gianpaolo Perego
Consejero
- Gianpaolo Perego
Presidente
- Gianpaolo Perego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47190 , F 42, S 8, H B 515367, I/A 7 (08/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-08
Empresa: IRCA SPAGNA CORP SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46288 , F 173, S 8, H B 515367, I/A 3 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-08
Empresa: IRCA SPAGNA CORP SL
Consejero
Presidente
- Gianpaolo Perego
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46288 , F 172, S 8, H B 515367, I/A 2 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-08
Información de GIANPAOLO PEREGO
Mostramos los datos de GIANPAOLO PEREGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIANPAOLO PEREGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos