GIAN SIMONE BERTOLI
Informe ejecutivo de GIAN SIMONE BERTOLI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GIAN SIMONE BERTOLI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIRELLI NEUMATICOS SA | Vicepresidente | 31/03/2014 |
VINCULACIONES DE GIAN SIMONE BERTOLI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIAN SIMONE BERTOLI
Empresa: OMNIA MOTOR SA
Consejero
- Gian Simone Bertoli
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44114 , F 129, S 8, H B 18555, I/A 277 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-08
Empresa: OMNIA MOTOR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44114 , F 124, S 8, H B 18555, I/A 268 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-08
Empresa: PIRELLI NEUMATICOS SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gian Simone Bertoli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44222 , F 195, S 8, H B 20493, I/A 323 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-08
Empresa: PRONEUS SL
Consejero
- Delgado Catalan Jose Miguel
- Gian Simone Bertoli
- Torradeflot Diars Juan
Liquidador
Presidente
- Gian Simone Bertoli
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37249 , F 16, S 8, H B 132266, I/A 17 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-08
Empresa: OMNIA MOTOR SA
Consejero
- Coderch Gaza Juan Carlos
- Gian Simone Bertoli
- Torradeflot Diars Juan
Presidente
- Gian Simone Bertoli
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38755 , F 111, S 8, H B 18555, I/A 259 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08
Empresa: PRONEUS SL
Consejero
- Delgado Catalan Jose Miguel
- Gian Simone Bertoli
- Torradeflot Diars Juan
Presidente
- Gian Simone Bertoli
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37249 , F 16, S 8, H B 132266, I/A 16 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08
Información de GIAN SIMONE BERTOLI
Mostramos los datos de GIAN SIMONE BERTOLI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIAN SIMONE BERTOLI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos