GIACONIA VINCENZO
Informe ejecutivo de GIACONIA VINCENZO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIACONIA VINCENZO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JG GLOBAL LIVESTOCK TRADE SL | Apoderado | 14/03/2018 |
VINCULACIONES DE GIACONIA VINCENZO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIACONIA VINCENZO
Empresa: JG GLOBAL LIVESTOCK TRADE SL
Apoderado
- Giaconia Vincenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4325 , F 218, S 8, H Z 63617, I/A 5 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-50
Empresa: JG GLOBAL LIVESTOCK TRADE SL
Consejero Delegado
- Giaconia Giuseppa
- Giaconia Vincenzo
Consejero
- Giaconia Giuseppa
- Giaconia Vincenzo
- Pilatre Jean Marie Louis
Presidente
- Giaconia Vincenzo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1788 , F 105, S 8, H NA 35463, I/A 6 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-31
Empresa: JG GLOBAL LIVESTOCK TRADE SL
Consejero Delegado
- Giaconia Giuseppa
- Giaconia Vincenzo
- Jimenez Cambra Benito
- Jimenez Cambra Juan
Presidente
- Giaconia Vincenzo
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1788 , F 99, S 8, H NA 35463, I/A 2 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-31
Empresa: JG GLOBAL LIVESTOCK TRADE SL
Consejero
- Giaconia Giuseppa
- Giaconia Vincenzo
- Jimenez Cambra Benito
- Jimenez Cambra Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1788 , F 98, S 8, H NA 35463, I/A 1 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-31
Empresa: IMPORT-EXPORT EUROGANADEROS SL
Apoderado
- Giaconia Vincenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 331, L 167, F 188, S 8, H HU 3985, I/A 11 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-22
Información de GIACONIA VINCENZO
Mostramos los datos de GIACONIA VINCENZO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIACONIA VINCENZO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos