GIACONIA BARTOLO
Informe ejecutivo de GIACONIA BARTOLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GIACONIA BARTOLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMPORT-EXPORT EUROGANADEROS SL | Apoderado | 09/01/2013 |
VINCULACIONES DE GIACONIA BARTOLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIACONIA BARTOLO
Empresa: IMPORT-EXPORT EUROGANADEROS SL
R.L.C.Perma.
- Giaconia Bartolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H HU 3985, I/A 21 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-22
Empresa: IMPORT-EXPORT EUROGANADEROS SL
R.L.C.Perma.
- Giaconia Bartolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 163, S 8, H HU 3985, I/A 17 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-22
Empresa: IMPORT-EXPORT EUROGANADEROS SL
Apoderado
- Giaconia Bartolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 331, L 167, F 188, S 8, H HU 3985, I/A 12 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-22
Información de GIACONIA BARTOLO
Mostramos los datos de GIACONIA BARTOLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIACONIA BARTOLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos