GIACOMELLI SOTO SANDRO
Informe ejecutivo de GIACOMELLI SOTO SANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIACOMELLI SOTO SANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THINK SMART SA | Secretario No Consejero | 26/02/2010 | 02/10/2023 |
THINK SMART SA | Apoderado Mancomunado | 23/03/2012 | 02/10/2023 |
THINK SMART SA | Secretario | 21/11/2016 | 17/05/2018 |
THINK SMART SA | Vicesecretario No Consejero | 12/02/2009 |
VINCULACIONES DE GIACOMELLI SOTO SANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIACOMELLI SOTO SANDRO
Empresa: THINK SMART SA
Secretario
- Giacomelli Soto Sandro
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29647 , F 186, S 8, H M 209578, I/A 40 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-28
Empresa: THINK SMART SA
Secretario
- Giacomelli Soto Sandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29647 , F 182, S 8, H M 209578, I/A 33 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-28
Empresa: THINK SMART SA
Apoderado Mancomunado
- Giacomelli Soto Sandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16886 , F 211, S 8, H M 209578, I/A 23 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-28
Empresa: THINK SMART SA
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
- Giacomelli Soto Sandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16886 , F 207, S 8, H M 209578, I/A 20 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-46-28
Empresa: THINK SMART SA
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
- Giacomelli Soto Sandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16886 , F 206, S 8, H M 209578, I/A 18 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-37-28
Información de GIACOMELLI SOTO SANDRO
Mostramos los datos de GIACOMELLI SOTO SANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIACOMELLI SOTO SANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos