GIACINTO VICENTE ANTONIO
Informe ejecutivo de GIACINTO VICENTE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIACINTO VICENTE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAVELLA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SL | Administrador Unico | 18/03/2020 | |
HURLINGHAM MANTENIMIENTOS SL | Administrador Unico | 14/05/2019 | |
EXPLOTACIONES PARQUE GUANCHE SL | Administrador Unico | 21/08/2015 | |
WILSON'S PROPERTY DEVELOPMENTS SL | Socio Unico | 21/06/2013 | |
SAVELLA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SL | Administrador Unico | 17/05/2010 |
VINCULACIONES DE GIACINTO VICENTE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIACINTO VICENTE ANTONIO
Empresa: HURLINGHAM MANTENIMIENTOS SL
Socio Único
- Giacinto Vicente Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3048 , F 58, S 8, H TF 44393, I/A 5 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-38
Administrador Unico
- Giacinto Vicente Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3675 , F 142, S 8, H TF 64391, I/A 1 (18/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-38
Empresa: PASIFOO IMPORT SL
Administrador Unico
- Giacinto Vicente Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3048 , F 57, S 8, H TF 44393, I/A 4 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-38
Empresa: EXPLOTACIONES PARQUE GUANCHE SL
Administrador Unico
- Giacinto Vicente Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 171, S 8, H TF 39372, I/A 3 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-38
Empresa: WILSON'S PROPERTY DEVELOPMENTS SL
Administrador Unico
- Giacinto Vicente Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 161, S 8, H TF 43106, I/A 3 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-38
Empresa: WILSON'S PROPERTY DEVELOPMENTS SL
Administrador Unico
- Giacinto Vicente Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 160, S 8, H TF 43106, I/A 2 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-38
Empresa: WILSON'S PROPERTY DEVELOPMENTS SL
Socio Único
- Giacinto Vicente Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 160, S 8, H TF 43106, I/A 2 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-38
Administrador Unico
- Giacinto Vicente Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3142 , F 13, S 8, H TF 47257, I/A 1 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-38
Empresa: CANARY SALEX INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Giacinto Vicente Antonio
- Lamas Riadigos Victor Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2545 , F 62, S 8, H TF 33293, I/A 3 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-38
Información de GIACINTO VICENTE ANTONIO
Mostramos los datos de GIACINTO VICENTE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIACINTO VICENTE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos