GHISLENI GIORGIO
Informe ejecutivo de GHISLENI GIORGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GHISLENI GIORGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GIOIELLERIE FONDERIE METALLI SL | Apoderado | 17/05/2013 | 05/04/2018 |
BANCO DE METALES TENERIFE SL | Apoderado | 22/05/2013 | 18/08/2017 |
VINCULACIONES DE GHISLENI GIORGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GHISLENI GIORGIO
Empresa: BANCO DE METALES TENERIFE SL
Apoderado
- Ghisleni Giorgio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3277 , F 92, S 8, H TF 51903, I/A 2 (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-38
Empresa: GIOIELLERIE FONDERIE METALLI SL
Apoderado
- Ghisleni Giorgio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3278 , F 14, S 8, H TF 51882, I/A 2 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-38
Información de GHISLENI GIORGIO
Mostramos los datos de GHISLENI GIORGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GHISLENI GIORGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos