GHISLAIN NUTTIN RENE RAPHAEL
Informe ejecutivo de GHISLAIN NUTTIN RENE RAPHAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GHISLAIN NUTTIN RENE RAPHAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JAIREDGA SL | Administrador Solidario | 24/05/2016 | 09/01/2017 |
JAIREDGA SL | Administrador Unico | 13/03/2012 | 24/05/2016 |
VINCULACIONES DE GHISLAIN NUTTIN RENE RAPHAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GHISLAIN NUTTIN RENE RAPHAEL
Empresa: JAIREDGA SL
Administrador Solidario
- Ghislain Nuttin Rene Raphael
- Guillen Mateo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2932 , F 170, S 8, H TF 41735, I/A 6 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-38
Empresa: JAIREDGA SL
Administrador Solidario
- Ghislain Nuttin Rene Raphael
- Guillen Mateo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2932 , F 170, S 8, H TF 41735, I/A 5 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-38
Empresa: JAIREDGA SL
Administrador Unico
- Ghislain Nuttin Rene Raphael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2932 , F 170, S 8, H TF 41735, I/A 5 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-38
Empresa: JAIREDGA SL
Administrador Unico
- Ghislain Nuttin Rene Raphael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2932 , F 170, S 8, H TF 41735, I/A 3 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-38
Información de GHISLAIN NUTTIN RENE RAPHAEL
Mostramos los datos de GHISLAIN NUTTIN RENE RAPHAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GHISLAIN NUTTIN RENE RAPHAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos