GHANMI MOHAMED
Informe ejecutivo de GHANMI MOHAMED
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GHANMI MOHAMED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GHANMICAR CHAPA Y MECANICA SL | Socio Unico | 29/10/2013 | |
GHANMICAR CHAPA Y MECANICA SL | Administrador Unico | 29/10/2013 |
VINCULACIONES DE GHANMI MOHAMED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GHANMI MOHAMED
Empresa: NOR SAMI CAR SL
Administrador Unico
- Ghanmi Mohamed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39232 , F 158, S 8, H M 696919, I/A 1 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-125-28
Empresa: NOR SAMI CAR SL
Socio Único
- Ghanmi Mohamed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39232 , F 158, S 8, H M 696919, I/A 1 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-125-28
Empresa: CARMAUTO CHAPA PINTURA Y MECANICA SL
Administrador Unico
- Ghanmi Mohamed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30170 , F 163, S 8, H M 543064, I/A 5 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-28
Empresa: GHANMICAR CHAPA Y MECANICA SL
Administrador Unico
- Ghanmi Mohamed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31592 , F 28, S 8, H M 568489, I/A 1 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-28
Empresa: GHANMICAR CHAPA Y MECANICA SL
Socio Único
- Ghanmi Mohamed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31592 , F 28, S 8, H M 568489, I/A 1 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-28
Empresa: CARMAUTO CHAPA PINTURA Y MECANICA SL
Nuevo Socio Único
- Ghanmi Mohamed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30170 , F 162, S 8, H M 543064, I/A 4 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-28
Empresa: CARMAUTO CHAPA PINTURA Y MECANICA SL
Administrador Unico
- Ghanmi Mohamed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30170 , F 162, S 8, H M 543064, I/A 3 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-28
Información de GHANMI MOHAMED
Mostramos los datos de GHANMI MOHAMED que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GHANMI MOHAMED, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos