GEVERS SVEN ULRICH
Informe ejecutivo de GEVERS SVEN ULRICH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GEVERS SVEN ULRICH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SON MORAGUES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/07/2010 | 27/11/2012 |
SON MORAGUES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/11/2009 | 15/07/2010 |
HOTELERA PADRON SA | Apoderado Mancomunado | 04/02/2009 |
VINCULACIONES DE GEVERS SVEN ULRICH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GEVERS SVEN ULRICH
Empresa: SON MORAGUES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gevers Sven Ulrich
- Orvay Vives Juan
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2224 , F 198, S 8, H PM 6262, I/A 49 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-07
Empresa: SON MORAGUES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gevers Sven Ulrich
- Orvay Vives Juan
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2224 , F 195, S 8, H PM 6262, I/A 41 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-07
Empresa: SON MORAGUES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gevers Sven Ulrich
- Orvay Vives Juan
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2224 , F 195, S 8, H PM 6262, I/A 41 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-07
Empresa: SON MORAGUES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gevers Sven Ulrich
- Orvay Vives Juan
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2224 , F 194, S 8, H PM 6262, I/A 39 (10/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-221-07
Empresa: HOTELERA PADRON SA
Apoderado Mancomunado
- Gevers Sven Ulrich
- Gevers Sven Ulrich
- Katzameyer Heinz
- Palos Csaba
- Prieto Luna Juan
- Prieto Luna Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3965, L 2876, F 8, S 8, H MA 20412, I/A 48 (04/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-29
Información de GEVERS SVEN ULRICH
Mostramos los datos de GEVERS SVEN ULRICH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GEVERS SVEN ULRICH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos