GETE BENAVENTE PALOMA
Informe ejecutivo de GETE BENAVENTE PALOMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GETE BENAVENTE PALOMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROBARTEX SL | Apoderado | 24/10/2016 | |
LABORATORIO DE ANALISIS Y PURIFICACION DEL AGUA SL | Administrador Unico | 28/06/2012 |
VINCULACIONES DE GETE BENAVENTE PALOMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GETE BENAVENTE PALOMA
Empresa: EUROBARTEX SL
Apoderado
- Gete Benavente Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4898 , F 223, S 8, H M 82170, I/A 18 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-28
Empresa: EUROBARTEX SL
Administrador Unico
- Gete Benavente Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4898 , F 223, S 8, H M 82170, I/A 17 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-28
Empresa: EUROBARTEX SL
Administrador Unico
- Gete Benavente Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4898 , F 222, S 8, H M 82170, I/A 15 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-28
Empresa: EUROBARTEX SL
Consejero Delegado
- Gete Benavente Paloma
Consejero
- Gete Benavente Paloma
- Gonzalez Olivera Carlos
- Soto- Yarritu Gete Paloma Luisa
Presidente
- Gete Benavente Paloma
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4898 , F 222, S 8, H M 82170, I/A 15 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-28
Administrador Unico
- Gete Benavente Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22529 , F 28, S 8, H M 402649, I/A 4 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-28
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
- Gete Benavente Paloma
Consejero
- Gete Benavente Paloma
- Gonzalez Olivera Carlos
- Sotoyarritu Garcia Luis Felipe
Presidente
Secretario
- Gete Benavente Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22529 , F 28, S 8, H M 402649, I/A 4 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-28
Empresa: EUROBARTEX SL
Consejero Delegado
- Gete Benavente Paloma
Consejero
Presidente
- Gete Benavente Paloma
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4898 , F 221, S 8, H M 82170, I/A 13 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-28
Empresa: EUROBARTEX SL
Consejero Delegado Solidario
- Gete Benavente Paloma
- Soto Yarritu Garcia Luis Felipe
Consejero
Presidente
Secretario
- Gete Benavente Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4898 , F 221, S 8, H M 82170, I/A 13 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-28
Consejero Delegado Solidario
- Gete Benavente Paloma
Consejero
- Gete Benavente Paloma
Secretario
- Gete Benavente Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22529 , F 26, S 8, H M 402649, I/A 2 (05/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-91-28
Información de GETE BENAVENTE PALOMA
Mostramos los datos de GETE BENAVENTE PALOMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GETE BENAVENTE PALOMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos